Постановление Губернатора Челябинской области от 14.02.2020 N 48 "О составе Совета при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Челябинской области"
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 г. N 48
г. Челябинск
О составе Совета при Губернаторе
Челябинской области по делам инвалидов
и внесении изменений в некоторые
постановления Губернатора Челябинской области
(В редакции Постановлений Губернатора Челябинской области
от 17.08.2020 г. N 207; от 10.03.2021 г. N 44;
от 07.04.2022 г. N 65; от 04.07.2022 г. N 149)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Совета при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов (прилагается).
2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2015 г. N 178 "О Совете при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2015 г.) изменение, признав подпункт 2 пункта 2 утратившим силу.
3. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 06.04.2017 г. N 80 "О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2015 г. N 178" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2017 г.) изменение, признав подпункт 2 пункта 1 утратившим силу.
4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 05.06.2018 г. N 119 "О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2015 г. N 178" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 2018 г.).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Челябинской области А.Л. Текслер
Утвержден
постановлением
Губернатора
Челябинской области
от 14.02.2020 г. N 48
(В редакции Постановлений Губернатора Челябинской области
от 17.08.2020 г. N 207; от 10.03.2021 г. N 44;
от 07.04.2022 г. N 65; от 04.07.2022 г. N 149)
Состав
Совета при Губернаторе Челябинской области
по делам инвалидов
Гехт И.А. | - | первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета |
Буторина И.В. | - | Министр социальных отношений Челябинской области, заместитель председателя Совета |
Акбашева И.В. | - | первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области |
Анфалова-Шишкина И.В. | - | первый заместитель Министра культуры Челябинской области |
Безруков Е.Н. | - | председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (по согласованию) |
Гриб А.А. | - | Министр физической культуры и спорта Челябинской области (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 04.07.2022 г. N 149) |
Егоров А.В. |
| заместитель Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44) |
Еремин А.А. |
| заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области (по согласованию) (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44) |
Забирко С.И. | - | управляющий государственным учреждением - Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) |
Истомина Н.Д. | - | заместитель управляющего государственным учреждением - отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию) |
Кириллова Е.Э. | - | председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" (по согласованию) |
Клейменова Н.В. | - | руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) |
Колчинская Т.П. |
| заместитель Министра здравоохранения Челябинской области (В редакции Постановлений Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44; от 07.04.2022 г. N 65) |
Комиссаров М.Ю. | - | генеральный директор фонда "Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области (по согласованию) (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44) |
Коробейников Е.С. | - | консультант по защите гражданских прав Аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области (по согласованию)" (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44) |
Коузова Е.А. | - | первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области |
Кузнецов В.М. | - | председатель Челябинской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (по согласованию) |
Куртеева Е.К. | - | председатель Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию) |
Майорова Е.В. | - | Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (по согласованию) |
Морозова О.А. | - | первый заместитель Министра имущества Челябинской области |
Мосейчук А.В. | - | начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальных отношений Челябинской области, секретарь Совета (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 07.04.2022 г. N 65) |
Прыгунов А.Е. | - | первый заместитель Министра финансов Челябинской области (В редакции Постановления Губернатора Челябинской области от 04.07.2022 г. N 149) |
Савицкая Т.П. | - | председатель Челябинской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых" (по согласованию) |
Смирнов В.В. | - | начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области |
Таскаев С.В. | - | ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет" (по согласованию) |
Шаповаленко М.Н. | - | заместитель Министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области |
Элбакидзе Ю.С. |
| Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области (В редакции Постановлений Губернатора Челябинской области от 10.03.2021 г. N 44; от 07.04.2022 г. N 65) |